-
2021-01-22市委常委、纪委书记、监委主任:聂俊清
聂俊清,女,汉族,1967年5月出生,1989年07月参加工作,1992年09月入党,黑龙江省委党校经济管...
-
2021-01-22纪委副书记、监委副主任:仇紫坤
仇紫坤,男,汉族,1968年1月出生,1990年7月参加工作,1995年10月入党,黑龙江省行政干部学院经济管理专...
-
2021-01-22纪委副书记、监委副主任:刘少伟
刘少伟,男,汉族,1971年1月出生,1994年7月参加工作,2000年6月入党,齐齐哈尔师范学院汉语言文学教...
-
2020-10-15纪委常委、监委委员:宋 治
宋 治 男,汉族,1975年9月出生,1994年11月参加工作,1999年7月入党,黑龙江省行政学院国民经济管...
-
2020-10-15纪委常委、监委委员:刘元刚
刘元刚,男,汉族,1969年5月出生,1990年7月参加工作,1997年6月入党,中央广播电视大学秘书专业毕业。
-
2020-10-15纪委常委:李家福
李家福,男,汉族,1969年12月出生,1992年7月参加工作,1997年6月入党,东北林业大学生物学专业毕业。
-
2020-10-15纪委常委:王喜贵
王喜贵,男,汉族,1968年10月出生,1986年8月参加工作,1998年12月入党,黑龙江大学法律专业毕业。
-
2020-10-15监委委员:赵庆鑫
赵庆鑫,男,汉族,1974年10月出生,1996年10月参加工作,1998年12月入党,黑龙江行政学院经济管理专业毕...
-
2020-10-15监委委员:冷志伟
冷志伟,男,汉族,1982年5月出生,2004年1月参加工作,2002年6月入党,中央广播电视大学法学专业毕业。
-
2020-10-14中共尚志市第七届纪律委员会委员名单
序号 姓名 职务 1 聂俊清 市委常委...
跳转到 GO